Sitzungsteilnehmer - Frank Bertermann
Anschrift
|
BVV | ||||
---|---|---|---|---|
BVV Mitte von Berlin | BV-Vorsteher/in | 27.10.2011 - 15.05.2019 | ||
BVV Mitte von Berlin | Stellv. BV-Vorsteher/in | 23.11.2016 - 15.05.2019 | ||
Fraktion | ||||
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | Fraktionsmitglied | 29.11.2001 - 03.11.2021 | ||
Ausschüsse | ||||
Ältestenrat | Stellv. Aussch.-Vorsitzende/r | 27.11.2016 - 15.05.2019 | ||
Ältestenrat | Ausschussmitglied | 27.10.2016 - 31.12.2017 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
BVV | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Sitzungsteilnehmer | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |