Sitzungsteilnehmer - Daniel Schwarz
Anschrift
|
BVV | ||||
---|---|---|---|---|
BVV Mitte von Berlin | Bezirksverordnete/r | seit 27.10.2016 | ||
Fraktion | ||||
Fraktion der SPD | Fraktionsmitglied | 27.10.2016 - 30.07.2018 | ||
Ausschüsse | ||||
Schule | Ausschussmitglied | 23.11.2016 - 03.11.2021 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
BVV | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Sitzungsteilnehmer | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |