Kommunalpolitiker/in - Manuel Sahib
Anschrift
|
Stadtbezirk | ||||
---|---|---|---|---|
BVV Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin | BV | 30.11.2001 - 09.02.2021 | ||
Fraktion | ||||
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | Fraktionsvorsitz | 30.11.2001 - 17.11.2008 | ||
Ausschüsse | ||||
Umwelt, Verkehr und Wohnen | stellv. Vorsitzender | 22.11.2006 - 26.10.2011 | ||
Bürgerschaftliches Engagement, Demokratieförderung und Quartiersmanagement | Ausschussmitglied | 22.11.2006 - 29.02.2008 | ||
Stadtplanung und Bauen | Ausschussmitglied | 22.11.2006 - 26.10.2011 | ||
Ältestenrat | Ausschussmitglied | 07.11.2006 - 26.01.2011 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Stadtbezirk | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin
- Tel.: (030) 90298-0
Postanschrift
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin
Postfach 35 07 01
10216 Berlin