Kommunalpolitiker/in - Lothar Jösting-Schüßler
Anschrift
|
Stadtbezirk | ||||
---|---|---|---|---|
BVV Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin | BV | 30.11.2001 - 03.11.2021 | ||
Fraktion | ||||
Fraktion DIE LINKE | Fraktionsvorsitz | 01.04.2013 - 28.09.2014 | ||
Ausschüsse | ||||
Ausschuss für Kultur und Bildung | stellv. Ausschussvorsitz | 07.12.2011 - 31.03.2014 | ||
Ausschuss für Wirtschaft und Ordnungsamt | stellv. Vorsitzender | 08.12.2011 - 26.10.2016 | ||
Ältestenrat | Ausschussmitglied | 03.01.2007 - 12.10.2014 | ||
Ausschuss für Stadtentwicklung, Soziale Stadt und Quartiersmanagement, Mieten | Ausschussmitglied | 15.11.2012 - 26.10.2016 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Stadtbezirk | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin
- Tel.: (030) 90298-0
Postanschrift
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin
Postfach 35 07 01
10216 Berlin