Kommunalpolitiker/in - Peer Döhnert
Anschrift
|
Parlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf von Berlin | Bezirksverordnete/r | seit 27.10.2016 | ||
Fraktionen | ||||
AfD-Fraktion | Fraktionsvorsitzende/r | 27.10.2016 - 30.04.2024 | ||
Ausschüsse | ||||
Sportausschuss | Ausschussmitglied | 18.01.2017 - 15.10.2019 | ||
Ausschuss für Unregelmäßigkeiten | Stellv. Ausschussvorsitzende/r | 18.01.2017 - 03.11.2021 | ||
Ausschuss für Stadtplanung und Wirtschaft | Ausschussmitglied | 18.01.2017 - 03.11.2021 | ||
Ausschuss für Grünflächen, Umwelt und Bürgerbeteiligung | Stellv. Ausschussvorsitzende/r | 20.06.2018 - 03.11.2021 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Parlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |