Kommunalpolitiker/in - Tom Cywinski
Anschrift
|
Parlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf von Berlin | Bezirksverordnete/r | 01.01.2014 - 15.03.2023 | ||
Fraktionen | ||||
CDU-Fraktion | Fraktionsmitglied | 01.01.2014 - 15.03.2023 | ||
Ausschüsse | ||||
Sportausschuss | Stellv. Ausschussvorsitzende/r | 18.01.2017 - 03.11.2021 | ||
Ausschuss für Stadtplanung und Wirtschaft | Ausschussmitglied | 18.01.2017 - 20.03.2019 | ||
Geschäftsordnungsausschuss | Ausschussmitglied | 18.01.2017 - 15.03.2023 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Parlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |