Kommunalpolitiker/in - Jan Kellermann
Anschrift
|
Parlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf von Berlin | Bezirksverordnete/r | 27.10.2011 - 02.01.2019 | ||
Fraktionen | ||||
SPD-Fraktion | Fraktionsmitglied | 27.10.2011 - 02.01.2019 | ||
Ausschüsse | ||||
Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur | Ausschussmitglied | 18.01.2017 - 02.01.2019 | ||
Jugendhilfeausschuss | Ausschussmitglied | 26.04.2017 - 27.09.2018 | ||
Rechnungsprüfungsausschuss | Ausschussmitglied | 18.01.2017 - 11.10.2018 | ||
Ausschuss für Stadtplanung und Wirtschaft | Ausschussmitglied | 18.01.2017 - 03.10.2018 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Parlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |