Kommunalpolitiker/in - Volker Semler
Anschrift
|
Parlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf von Berlin | Bezirksverordnete/r | seit 26.10.2006 | ||
Fraktionen | ||||
SPD-Fraktion | Fraktionsvorsitzende/r | 27.10.2016 - 10.02.2019 | ||
Ausschüsse | ||||
Ältestenrat | Ausschussmitglied | 27.10.2016 - 26.02.2019 | ||
Ausschuss für Unregelmäßigkeiten | Ausschussmitglied | 18.01.2017 - 03.11.2021 | ||
Ausschuss für Ordnung, Nahverkehr und Bürgerdienste | Ausschussmitglied | 27.09.2018 - 18.12.2018 | ||
Ausschuss für Stadtplanung und Wirtschaft | Stellv. Ausschussvorsitzende/r | 18.01.2017 - 03.11.2021 | ||
Geschäftsordnungsausschuss | Ausschussmitglied | 18.01.2017 - 10.10.2023 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Parlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |