Kommunalpolitiker/in - Maren Schellenberg
Anschrift
|
Parlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf von Berlin | Bezirksverordnete/r | 26.10.2006 - 26.10.2016 | ||
Fraktionen | ||||
Grüne-Fraktion | Fraktionsmitglied | 26.10.2006 - 27.06.2014 | ||
Ausschüsse | ||||
Haushaltsausschuss | Ausschussmitglied | 14.06.2007 - 26.10.2011 | ||
Ausschuss für Geschäftsordnung und Bürgerbeteiligung | Ausschussvorsitzende/r | 29.11.2006 - 26.10.2011 | ||
Ausschuss für Stadtplanung und Naturschutz | Stellv. Ausschussvorsitzende/r | 28.11.2006 - 26.10.2011 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Parlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |