Kommunalpolitiker/in - Jeannine Perduss
Anschrift
|
Fraktionen | ||||
---|---|---|---|---|
CDU-Fraktion | Fraktionsmitglied | 26.10.2006 - 03.11.2021 | ||
Ausschüsse | ||||
Ausschuss für Grundstückskauf und Liegenschaften | Ausschussmitglied | 30.11.2006 - 03.11.2021 | ||
Ausschuss für Ordnung, Nahverkehr und Bürgerdienste | Ausschussmitglied | 13.09.2018 - 03.11.2021 | ||
Ausschuss für Hochbau, Gebäude- und IT-Verwaltung | Ausschussvorsitzende/r | 18.01.2017 - 03.11.2021 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Parlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |