Kommunalpolitiker/in - Oliver Rolle
Anschrift
|
Parlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf von Berlin | Bezirksverordnete/r | 18.11.1999 - 03.11.2021 | ||
Fraktionen | ||||
CDU-Fraktion | Fraktionsmitglied | 18.11.1999 - 03.11.2021 | ||
Ausschüsse | ||||
Ausschuss für Verkehr und Ordnung | Ausschussmitglied | 28.11.2011 - 14.12.2016 | ||
Haushaltsausschuss | Ausschussmitglied | 28.11.2011 - 14.12.2016 | ||
Jugendhilfeausschuss | Ausschussmitglied | 05.02.2007 - 26.10.2016 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Parlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |