Kommunalpolitiker/in - Torsten Hippe
Anschrift
|
Parlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf von Berlin | Bezirksverordnete/r | seit 14.11.1995 | ||
Fraktionen | ||||
CDU-Fraktion | Fraktionsvorsitzende/r | seit 01.11.2008 | ||
Ausschüsse | ||||
Ältestenrat | Ausschussmitglied | seit 08.11.2006 | ||
Ausschuss für Unregelmäßigkeiten | Ausschussmitglied | seit 28.11.2011 | ||
Rechnungsprüfungsausschuss | Ausschussmitglied | 18.01.2017 - 03.11.2021 | ||
Ausschuss für Haushalt, Personal und Verwaltungsmodernisierung | Ausschussmitglied | 18.01.2017 - 03.11.2021 | ||
Geschäftsordnungsausschuss | Ausschussmitglied | seit 18.01.2017 | ||
Ausschuss für Stadtplanung und Wirtschaft | Ausschussvorsitzende/r | 18.01.2017 - 03.11.2021 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Parlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |