Kommunalpolitiker/in - Hans-Walter Krause
Anschrift
|
Fraktionen | ||||
---|---|---|---|---|
Linksfraktion | Fraktionsmitglied | 27.10.2016 - 03.11.2021 | ||
Ausschüsse | ||||
Integrationsausschuss | Ausschussmitglied | 18.01.2017 - 03.11.2021 | ||
Ausschuss für Eingaben und Beschwerden | Stellv. Ausschussvorsitzende/r | 18.01.2017 - 03.11.2021 | ||
Ausschuss für Bildung und Kultur | Ausschussmitglied | 10.04.2019 - 03.11.2021 | ||
Ausschuss für Frauen und Gleichstellung | Ausschussmitglied | 18.01.2017 - 03.11.2021 | ||
Ausschuss für Grünflächen, Umwelt und Bürgerbeteiligung | Ausschussmitglied | 13.09.2018 - 03.11.2021 | ||
Ausschuss für Stadtplanung und Wirtschaft | Ausschussmitglied | 21.08.2018 - 11.05.2020 | ||
Schulausschuss | Ausschussmitglied | 10.04.2019 - 03.11.2021 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Parlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |