Kommunalpolitiker/in - Yvonne Cremer
Anschrift
|
Fraktionen | ||||
---|---|---|---|---|
AfD-Fraktion | Fraktionsmitglied | 27.10.2016 - 03.11.2021 | ||
Ausschüsse | ||||
Ausschuss für Frauen und Gleichstellung | Ausschussmitglied | 18.01.2017 - 03.11.2021 | ||
Ausschuss für Hochbau, Gebäude- und IT-Verwaltung | Ausschussmitglied | 20.02.2018 - 03.11.2021 | ||
Ausschuss für Stadtplanung und Wirtschaft | Ausschussmitglied | 18.01.2017 - 20.03.2019 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Parlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |