Kommunalpolitiker/in - Mathias Gruner
Anschrift
|
Parlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf von Berlin | Bezirksverordnete/r | 27.10.2016 - 15.03.2023 | ||
Fraktionen | ||||
Linksfraktion | Fraktionsmitglied | 27.10.2016 - 15.03.2023 | ||
Ausschüsse | ||||
Ausschuss für Unregelmäßigkeiten | Ausschussmitglied | 18.01.2017 - 03.11.2021 | ||
Sportausschuss | Ausschussmitglied | 18.01.2017 - 03.11.2021 | ||
Ausschuss für Hochbau, Gebäude- und IT-Verwaltung | Ausschussmitglied | 18.01.2017 - 11.05.2020 | ||
Ausschuss für Ordnung, Verkehr und Bürgerdienste | Ausschussmitglied | 18.01.2017 - 05.07.2018 | ||
Ausschuss für Stadtplanung und Wirtschaft | Ausschussmitglied | 18.01.2017 - 20.08.2018 | ||
Geschäftsordnungsausschuss | Ausschussvorsitzende/r | 18.01.2017 - 03.11.2021 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Parlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |