Kommunalpolitiker/in - Doris Manzke-Stoltenberg
Anschrift
|
Fraktionen | ||||
---|---|---|---|---|
Grüne-Fraktion | Fraktionsmitglied | 27.10.2016 - 03.11.2021 | ||
Ausschüsse | ||||
Ausschuss für Eingaben und Beschwerden | Ausschussmitglied | 18.01.2017 - 03.11.2021 | ||
Rechnungsprüfungsausschuss | Ausschussmitglied | 18.01.2017 - 03.11.2021 | ||
Ausschuss für Haushalt, Personal und Verwaltungsmodernisierung | Ausschussmitglied | 07.11.2018 - 09.04.2019 | ||
Ausschuss für Stadtplanung und Wirtschaft | Ausschussmitglied | 18.01.2017 - 03.11.2021 | ||
Ausschuss für Straßenverkehr und Tiefbau | Ausschussmitglied | 04.10.2018 - 03.11.2021 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Parlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |