Kommunalpolitiker/in - Jonas Botta
Anschrift
|
Parlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf von Berlin | Bezirksverordnete/r | 27.10.2011 - 26.10.2016 | ||
Fraktionen | ||||
Grüne-Fraktion | Fraktionsmitglied | 27.10.2011 - 26.10.2016 | ||
Ausschüsse | ||||
Ausschuss für Bildung, Kultur und Bürgerdienste | Ausschussmitglied | 28.11.2011 - 26.10.2016 | ||
Haushaltsausschuss | Ausschussmitglied | 28.11.2011 - 07.09.2015 | ||
Rechnungsprüfungsausschuss | Ausschussmitglied | 04.03.2014 - 26.10.2016 | ||
Schulausschuss | Ausschussmitglied | 28.11.2011 - 26.10.2016 | ||
Vorstand | Bezirksverordnete/r | 27.10.2011 - 26.10.2016 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Parlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |