Kommunalpolitiker/in - Martin Matz
Anschrift
|
Parlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf von Berlin | Bezirksverordnete/r | 27.10.2011 - 06.12.2018 | ||
Fraktionen | ||||
SPD-Fraktion | Fraktionsmitglied | 27.10.2011 - 06.12.2018 | ||
Ausschüsse | ||||
Ausschuss für Gesundheit und Gleichstellung | Ausschussmitglied | 28.11.2011 - 14.12.2016 | ||
Haushaltsausschuss | Ausschussmitglied | 28.11.2011 - 14.12.2016 | ||
Ausschuss für Bauen und Immobilienverwaltung | Stellv. Ausschussvorsitzende/r | 28.11.2011 - 14.12.2016 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Parlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |