Kommunalpolitiker/in - Maren Schellenberg
Anschrift
|
Parlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf von Berlin | Bezirksverordnete/r | 26.10.2006 - 26.10.2016 | ||
Fraktionen | ||||
Grüne-Fraktion | Fraktionsmitglied | 26.10.2006 - 27.06.2014 | ||
Ausschüsse | ||||
Ältestenrat | Ausschussmitglied | 09.11.2011 - 26.10.2016 | ||
Ausschuss für Geschäftsordnung und Bürgerbeteiligung | Ausschussmitglied | 17.05.2013 - 21.03.2014 | ||
Ausschuss für Unregelmäßigkeiten | Ausschussmitglied | 28.11.2011 - 26.10.2016 | ||
Rechnungsprüfungsausschuss | Ausschussmitglied | 28.11.2011 - 26.10.2016 | ||
Sportausschuss | Ausschussmitglied | 28.11.2011 - 26.10.2016 | ||
Stadtplanungsausschuss | Stellv. Ausschussvorsitzende/r | 28.11.2011 - 26.10.2016 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Parlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |