Kommunalpolitiker/in - Norbert Buchta
Anschrift
|
Parlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf von Berlin | Bezirksverordnete/r | seit 29.11.2001 | ||
Fraktionen | ||||
SPD-Fraktion | Fraktionsvorsitzende/r | 17.01.2012 - 26.10.2016 | ||
Ausschüsse | ||||
Ältestenrat | Ausschussmitglied | 08.11.2006 - 26.10.2016 | ||
Ausschuss für Geschäftsordnung und Bürgerbeteiligung | Ausschussmitglied | 28.11.2011 - 14.12.2016 | ||
Ausschuss für Verkehr und Ordnung | Ausschussmitglied | 28.11.2011 - 14.12.2016 | ||
Rechnungsprüfungsausschuss | Ausschussmitglied | 11.06.2013 - 26.10.2016 | ||
Stadtplanungsausschuss | Ausschussmitglied | 28.11.2011 - 26.10.2016 | ||
Haushaltsausschuss | Ausschussvorsitzende/r | 28.11.2011 - 14.12.2016 | ||
Ausschuss für Unregelmäßigkeiten | Ausschussmitglied | 28.11.2011 - 26.10.2016 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Parlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |