Kommunalpolitiker/in - Oliver Rolle
Anschrift
|
Parlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf von Berlin | Bezirksverordnete/r | 18.11.1999 - 03.11.2021 | ||
Fraktionen | ||||
CDU-Fraktion | Fraktionsmitglied | 18.11.1999 - 03.11.2021 | ||
Ausschüsse | ||||
Jugendhilfeausschuss | Ausschussmitglied | 18.01.2017 - 12.11.2018 | ||
Ausschuss für Schule, Bildung und Kultur | Stellv. Ausschussvorsitzende/r | 18.01.2017 - 27.03.2019 | ||
Ausschuss für Frauen und Gleichstellung | Ausschussmitglied | 18.01.2017 - 17.11.2020 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Parlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |