Kommunalpolitiker/in - Klaus Fengler
Anschrift
|
Parlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf von Berlin | Bezirksverordnete/r | 16.11.2011 - 26.10.2016 | ||
Fraktionen | ||||
CDU-Fraktion | Fraktionsmitglied | 16.11.2011 - 26.10.2016 | ||
Ausschüsse | ||||
Ältestenrat | Ausschussmitglied | 05.12.2013 - 26.10.2016 | ||
Ausschuss für Gesundheit und Gleichstellung | Ausschussmitglied | 28.11.2011 - 26.10.2016 | ||
Sozialausschuss | Ausschussmitglied | 28.11.2011 - 26.10.2016 | ||
Ausschuss für Geschäftsordnung und Bürgerbeteiligung | Stellv. Ausschussvorsitzende/r | 28.11.2011 - 26.10.2016 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Parlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |