Kommunalpolitiker/in - Andreas Thimm
Anschrift
|
Fraktionen | ||||
---|---|---|---|---|
FDP-Fraktion | Fraktionsmitglied | 27.10.2016 - 03.11.2021 | ||
Ausschüsse | ||||
Ausschuss für Eingaben und Beschwerden | Ausschussmitglied | 18.01.2017 - 03.11.2021 | ||
Ausschuss für Hochbau, Gebäude- und IT-Verwaltung | Ausschussmitglied | 18.01.2017 - 31.01.2020 | ||
Ausschuss für Ordnung, Verkehr und Bürgerdienste | Ausschussmitglied | 18.01.2017 - 05.07.2018 | ||
Ausschuss für Pflege, Soziales und Senioren | Ausschussmitglied | 18.01.2017 - 03.11.2021 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Parlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |