Kommunalpolitiker/in - Kay Heinz Ehrhardt
Anschrift
|
Fraktionen | ||||
---|---|---|---|---|
FDP-Fraktion | Fraktionsvorsitzende/r | 27.10.2016 - 16.12.2019 | ||
Ausschüsse | ||||
Ältestenrat | Ausschussmitglied | 27.10.2016 - 29.05.2019 | ||
Ausschuss für Unregelmäßigkeiten | Ausschussmitglied | 18.01.2017 - 31.01.2020 | ||
Jugendhilfeausschuss | Stellv. Ausschussvorsitzende/r | 18.01.2017 - 03.11.2021 | ||
Ausschuss für Haushalt, Personal und Verwaltungsmodernisierung | Ausschussmitglied | 18.01.2017 - 31.01.2020 | ||
Geschäftsordnungsausschuss | Ausschussmitglied | 18.01.2017 - 31.01.2020 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Parlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |