Kommunalpolitiker/-in - Stephan Bünger
Anschrift
|
|
Herrn |
Stephan Bünger (Verstorben am 16.11.2015 im Alter von 59 Jahren) |
|
10829 Berlin |
|
|
VII. Wahlperiode 27.10.2011 - 26.10.2016 | | |
| Jugendhilfeausschuss | Bürgerdeputierter | 04.01.2012 - 16.11.2015 | |
VI. Wahlperiode 26.10.2006 - 26.10.2011 | | |
| Jugendhilfeausschuss | Bürgerdeputierter | 31.01.2007 - 03.01.2012 | |
|
Auskünfte gemäß BVV Beschluss 908/42/10 |
|
Frage 1: Welchen Beruf üben Sie gegenwärtig aus? |
|
a) unselbständige Tätigkeit: |
- |
b) selbständige Gewerbetreibende: |
- |
c) freie Berufe, sonstige selbständige Berufe: |
- |
Frage 2: Üben Sie vergütete oder ehrenamtliche Tätigkeiten aus als Mitglied eines Vorstands, Aufsichtsrats, Verwaltungsrats, sonstigen Organs oder Beirates einer Gesellschaft, Genossenschaft, eines in einer anderen Rechtsform betriebenen Unternehmen oder einer Körperschaft, Stiftung und Anstalt des öffentlichen Rechts? |
|
2 a) vergütete Tätigkeiten: |
- |
2 b) ehrenamtliche Tätigkeiten: |
- |
Frage 3: Üben Sie vergütete oder ehrenamtliche Funktionen sowie Mitgliedschaften in Berufsverbänden, Wirtschaftsvereinigungen, Wohlfahrtsverbänden, Jugendverbänden, sonstigen Interessenverbänden, Vereinen oder ähnlichen Organisationen aus? |
|
3 a) vergütete Tätigkeiten: |
- |
3 b) ehrenamtliche Tätigkeiten: |
- |
Frage 4: Üben Sie sonstige entgeltliche Tätigkeiten aus? (Beratung, Vertretung fremder Interessen, Erstellung von Gutachten) |
- |
Einer Veröffentlichung auf dem Internetangebot der Bezirksverordnetenversammlung Treptow-Köpenick stimme ich zu? |
- |
vom: |
- |
|