Kommunalpolitiker/-in - Ralf Thies
Anschrift
|
|
Herrn |
Ralf Thies (56) |
Postanschrift: SPD-Fraktion in der BVV Treptow-Köpenick, Ralf Thies, Neue Krugallee 4, 12435 Berlin |
|
12587 Berlin |
|
|
Bezirksverordnetenversammlung |
|
|
| BVV Treptow-Köpenick | Bezirksverordneter | seit 01.01.2014 | |
Fraktionen | | |
| SPD-Fraktion | Fraktionsmitglied | seit 01.01.2014 | |
IX. Wahlperiode 04.11.2021 | | |
| Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt- und Naturschutz | Ausschussmitglied | 06.01.2022 - 16.03.2023 | |
| Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt- und Naturschutz (B) | Ausschussmitglied | seit 17.04.2023 | |
| Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Bürgerdienste | Ausschussmitglied | 05.01.2022 - 16.03.2023 | |
| Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Bürgerdienste (B) | Ausschussmitglied | seit 19.04.2023 | |
VIII. Wahlperiode 27.10.2016 - 03.11.2021 | | |
| Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen | Ausschussmitglied | 03.09.2019 - 03.11.2021 | |
| Ausschuss für Tiefbau und Ordnungsangelegenheiten | Ausschussmitglied | 12.01.2017 - 03.11.2021 | |
| Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Bürgerdienste | Ausschussmitglied | 04.01.2017 - 03.11.2021 | |
| Rechnungsprüfungsausschuss | Ausschussmitglied | 19.01.2017 - 02.09.2019 | |
VII. Wahlperiode 27.10.2011 - 26.10.2016 | | |
| Schulausschuss | Bürgerdeputierter | 11.01.2011 - 31.12.2013 | |
| Ausschuss für Stadtentwicklung und Tiefbau | Ausschussmitglied | 01.01.2014 - 26.10.2016 | |
| Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Immobilien | Ausschussmitglied | 01.01.2014 - 26.10.2016 | |
VI. Wahlperiode 26.10.2006 - 26.10.2011 | | |
| Ausschuss für Schulentwicklung | Bürgerdeputierter | 25.01.2007 - 26.10.2011 | |
|
Auskünfte gemäß BVV Beschluss 908/42/10 |
|
Frage 1: Welchen Beruf üben Sie gegenwärtig aus? |
|
a) unselbständige Tätigkeit: |
- |
b) selbständige Gewerbetreibende: |
- |
c) freie Berufe, sonstige selbständige Berufe: |
- |
Frage 2: Üben Sie vergütete oder ehrenamtliche Tätigkeiten aus als Mitglied eines Vorstands, Aufsichtsrats, Verwaltungsrats, sonstigen Organs oder Beirates einer Gesellschaft, Genossenschaft, eines in einer anderen Rechtsform betriebenen Unternehmen oder einer Körperschaft, Stiftung und Anstalt des öffentlichen Rechts? |
|
2 a) vergütete Tätigkeiten: |
- |
2 b) ehrenamtliche Tätigkeiten: |
- |
Frage 3: Üben Sie vergütete oder ehrenamtliche Funktionen sowie Mitgliedschaften in Berufsverbänden, Wirtschaftsvereinigungen, Wohlfahrtsverbänden, Jugendverbänden, sonstigen Interessenverbänden, Vereinen oder ähnlichen Organisationen aus? |
|
3 a) vergütete Tätigkeiten: |
- |
3 b) ehrenamtliche Tätigkeiten: |
- |
Frage 4: Üben Sie sonstige entgeltliche Tätigkeiten aus? (Beratung, Vertretung fremder Interessen, Erstellung von Gutachten) |
- |
Einer Veröffentlichung auf dem Internetangebot der Bezirksverordnetenversammlung Treptow-Köpenick stimme ich zu? |
- |
vom: |
- |
|