Ukraine: vom Bezirksamt Pankow, vom Land Berlin und vom Bund
Energie sparen: Informationen des Senates, Informationen in Leichter Sprache und Energieportal in Deutscher Gebärdensprache
Kommunalpolitiker/in - Johannes Kraft
Anschrift
|
Sonstiges
|
Bezirksverordnetenversammlung | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Pankow von Berlin | Bezirksverordneter | 01.11.2005 - 03.11.2021 | ||
Fraktionen | ||||
Fraktion der CDU | Fraktionsvorsitzender | 01.11.2005 - 03.11.2021 | ||
VII. Wahlperiode | ||||
Ausschuss für Stadtentwicklung und Grünanlagen | Schriftführer | 24.11.2011 - 26.10.2016 | ||
Ausschuss für Verkehr und öffentliche Ordnung | stellv. Ausschussvorsitzender | 24.11.2011 - 26.10.2016 | ||
Zeitweiliger Ausschuss zur Erarbeitung von Handlungsempfehlungen (VI-1102, VI-1181, VI-1319, VI-1350) | Ausschussmitglied | 20.09.2013 - 26.10.2016 | ||
zeitweiliger Ausschuss Technische Arbeitsabläufe | Ausschussmitglied | 19.03.2014 - 23.09.2015 | ||
Ältestenrat | Ältestenratsmitglied | 03.11.2011 - 26.10.2016 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Bezirksverordnetenversammlung | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker/in | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |