Kommunalpolitiker/in - Liane Ollech
Anschrift
|
Bezirk | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung | Beisitzerin | 27.10.2016 - 03.11.2021 | ||
Fraktion | ||||
Fraktion der SPD | Fraktionsmitglied | 27.10.2016 - 02.06.2019 | ||
Ausschüsse | ||||
Vorstand | Vorstandsmitglied | 27.10.2016 - 03.11.2021 | ||
Ausschuss für Wirtschaft und Arbeit | Ausschussmitglied BV | 18.01.2017 - 05.01.2021 | ||
Ausschuss für Gesundheit, Inklusion, Menschen mit Behinderungen | Ausschussmitglied BV | 10.01.2017 - 03.11.2021 | ||
Ausschuss für Stadtentwicklung | Ausschussmitglied BV | 18.01.2017 - 03.11.2021 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Bezirk | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker/in | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |
Kontakt
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin
Büro der Bezirksverordnetenversammlung
Leiterin:
Anne Nentwich, BVV L
- Tel.: (030) 90293-5811
- Tel.: (030) 90293-5812
- Tel.: (030) 90293-5813
- Tel.: (030) 90293-5814
- Fax: (030) 90293-5815
- E-Mail bvv@ba-mh.berlin.de
Postanschrift:
12591 Berlin