Kommunalpolitiker - Daniel Tietze
Anschrift
|
Bezirksparlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg von Berlin | Bezirksverordnete/r | 29.11.2001 - 09.12.2016 | ||
Ausschüsse | ||||
Hauptausschuss | Ausschussmitglied | 22.11.2011 - 26.10.2016 | ||
Ältestenrat | Ältestenratsmitglied | 01.03.2015 - 09.12.2016 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Bezirksparlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |