Kommunalpolitiker - Sebastian Füllgraff
Anschrift
|
Bezirksparlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg von Berlin | Bezirksverordnete/r | 27.10.2016 - 03.11.2021 | ||
Fraktion | ||||
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | Fraktionsvorsitzender | 27.10.2016 - 14.12.2017 | ||
Ausschüsse | ||||
Jugendhilfeausschuss | Ausschussmitglied | 18.11.2016 - 14.12.2017 | ||
Ältestenrat | Ältestenratsmitglied | 27.10.2016 - 14.12.2017 | ||
Haushalt, Personal, GO | Ausschussmitglied | 01.12.2016 - 14.12.2017 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Bezirksparlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |