Kommunalpolitiker - Martin Schaefer
Anschrift
|
Bezirksparlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg von Berlin | Bezirksverordnete/r | 27.10.2016 - 31.01.2020 | ||
Fraktion | ||||
Fraktion CDU | Fraktionsmitglied | 27.10.2016 - 31.01.2020 | ||
Ausschüsse | ||||
Integration | Ausschussmitglied | 22.02.2018 - 31.01.2020 | ||
Jugendhilfeausschuss | Ausschussmitglied | 19.12.2016 - 31.01.2020 | ||
Ökologische Stadtentwicklung und Mieterschutz | Ausschussmitglied | 01.12.2016 - 31.01.2020 | ||
Wirtschaft, Arbeit und Soziales und Gemeinwesen | Ausschussmitglied (Vorsitzender) | 07.12.2016 - 31.01.2020 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Bezirksparlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |