Kommunalpolitiker - Silke Mock
Anschrift
|
Bezirksparlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg von Berlin | Bezirksverordnete/r | 15.12.2016 - 21.09.2021 | ||
Fraktion | ||||
Fraktion DIE LINKE. | Fraktionsmitglied | 15.12.2016 - 21.09.2021 | ||
Ausschüsse | ||||
Integration | Ausschussmitglied | 16.02.2017 - 09.04.2018 | ||
Eingaben/Beschwerden, Umwelt und Gesundheit | Ausschussmitglied | 15.12.2016 - 15.02.2018 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Bezirksparlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |