Kommunalpolitiker - Sascha Clucas
Anschrift
|
Bezirksparlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg von Berlin | Bezirksverordnete/r | 07.09.2013 - 26.10.2016 | ||
Fraktion | ||||
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | Fraktionsmitglied | 07.09.2013 - 26.10.2016 | ||
Ausschüsse | ||||
Geschäftsordnung, Eingaben und Beschwerden | Ausschussmitglied | 04.10.2013 - 26.10.2016 | ||
Rechnungsprüfung, Bürgerbeteiligung, Bürgerdienste und Verwaltungsmodernisierung | Ausschussmitglied | 19.09.2013 - 26.10.2016 | ||
Umwelt | Ausschussmitglied | 04.10.2013 - 26.10.2016 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Bezirksparlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |