Kommunalpolitiker - Ingeborg Görsdorf
Anschrift
|
Bezirksparlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg von Berlin | Bezirksverordnete/r | seit 29.11.2001 | ||
Fraktion | ||||
Fraktion DIE LINKE. | Fraktionsmitglied | seit 12.08.2007 | ||
Ausschüsse | ||||
Geschäftsordnung, Eingaben und Beschwerden | Ausschussmitglied | 22.11.2011 - 26.10.2016 | ||
Schule und Sport | Ausschussmitglied | 22.11.2011 - 26.10.2016 | ||
Vorstand | Vorstandsmitglied | 27.10.2011 - 26.10.2016 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Bezirksparlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |