Kommunalpolitiker - Helge Eichelberg
Anschrift
|
Bezirksparlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg von Berlin | Bezirksverordnete/r | 27.10.2011 - 26.10.2016 | ||
Fraktion | ||||
Fraktion PIRATEN Lichtenberg | Fraktionsmitglied | 27.10.2011 - 26.10.2016 | ||
Ausschüsse | ||||
Geschäftsordnung, Eingaben und Beschwerden | Ausschussmitglied | 14.09.2015 - 26.10.2016 | ||
Gesundheit | Ausschussmitglied | 14.09.2015 - 26.10.2016 | ||
Jugendhilfeausschuss | Ausschussmitglied | 14.09.2015 - 26.10.2016 | ||
Ökologische Stadtentwicklung | Ausschussmitglied | 27.08.2013 - 26.10.2016 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Bezirksparlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |