Kommunalpolitiker - Yannick Meyer
Anschrift
|
Bezirksparlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg von Berlin | Bezirksverordnete/r | 27.10.2011 - 26.10.2016 | ||
Fraktion | ||||
Fraktion PIRATEN Lichtenberg | Fraktionsvorsitzender | 27.10.2012 - 26.10.2016 | ||
Ausschüsse | ||||
Hauptausschuss | Ausschussmitglied | 14.09.2015 - 26.10.2016 | ||
Integration | Ausschussmitglied | 10.11.2011 - 26.10.2016 | ||
Schule und Sport | Ausschussmitglied | 10.11.2011 - 26.10.2016 | ||
Soziales, Menschen mit Behinderungen und Mieterschutz | Ausschussmitglied | 23.11.2011 - 26.10.2016 | ||
Ältestenrat | Ältestenratsmitglied | 27.10.2012 - 26.10.2016 | ||
Rechnungsprüfung, Bürgerbeteiligung, Bürgerdienste und Verwaltungsmodernisierung | Ausschussmitglied (Vorsitzender) | 14.10.2015 - 26.10.2016 | ||
Vorstand | Vorstandsmitglied | 27.10.2011 - 26.10.2016 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Bezirksparlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |