Kommunalpolitiker
Anschrift
|
Bezirksparlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg von Berlin | Bezirksverordnete/r | 01.07.2014 - 09.12.2021 | ||
Fraktion | ||||
Fraktion DIE LINKE. | Fraktionsmitglied | 02.01.2018 - 09.12.2021 | ||
Ausschüsse | ||||
Schule und Sport | Ausschussmitglied | 20.02.2018 - 03.11.2021 | ||
Kultur und Bürgerbeteiligung | Ausschussmitglied (Vorsitzende) | 27.02.2018 - 03.11.2021 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Bezirksparlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |