Kommunalpolitiker - Henning Wolff
Anschrift
|
Bezirksparlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg von Berlin | Bezirksverordnete/r | 27.10.2011 - 15.02.2018 | ||
Fraktion | ||||
Fraktion SPD | Fraktionsmitglied | 27.10.2011 - 15.02.2018 | ||
Ausschüsse | ||||
Hauptausschuss | Ausschussmitglied | 17.02.2015 - 26.10.2016 | ||
Ökologische Stadtentwicklung | Ausschussmitglied | 23.11.2011 - 26.10.2016 | ||
Umwelt | Ausschussmitglied | 03.10.2013 - 26.10.2016 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Bezirksparlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |