Kommunalpolitiker - Anne Meyer
Anschrift
|
Bezirksparlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg von Berlin | Bezirksverordnete/r | seit 27.10.2011 | ||
Fraktion | ||||
Fraktion SPD | Fraktionsmitglied | seit 27.10.2011 | ||
Ausschüsse | ||||
Integration | Ausschussmitglied | 05.12.2016 - 03.11.2021 | ||
Schule und Sport | Ausschussmitglied | 07.12.2016 - 03.11.2021 | ||
Wirtschaft, Arbeit und Soziales und Gemeinwesen | Ausschussmitglied | 07.12.2016 - 21.02.2018 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Bezirksparlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |