Kommunalpolitiker - Michael Heinisch
Anschrift
|
Bezirksparlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg von Berlin | Bezirksverordnete/r | 26.10.2006 - 31.08.2013 | ||
Fraktion | ||||
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | Fraktionsvorsitzender | 27.10.2011 - 31.07.2013 | ||
Ausschüsse | ||||
Hauptausschuss | Ausschussmitglied | 22.11.2011 - 31.08.2013 | ||
Öffentliche Ordnung und Verkehr | Ausschussmitglied | 23.11.2011 - 31.08.2013 | ||
Soziales, Menschen mit Behinderungen und Mieterschutz | Ausschussmitglied | 16.08.2012 - 31.08.2013 | ||
Ältestenrat | Ältestenratsmitglied | 26.10.2006 - 31.07.2013 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Bezirksparlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |