Kommunalpolitiker - Dirk Liebe
Anschrift
|
Bezirksparlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg von Berlin | Bezirksverordnete/r | 26.10.2006 - 26.10.2016 | ||
Fraktion | ||||
Fraktion SPD | Fraktionsmitglied | 26.10.2006 - 26.10.2016 | ||
Ausschüsse | ||||
Geschäftsordnung, Eingaben und Beschwerden | Ausschussmitglied | 23.11.2011 - 28.02.2015 | ||
Schule und Sport | Ausschussmitglied | 23.11.2011 - 26.10.2016 | ||
Soziales, Menschen mit Behinderungen und Mieterschutz | Ausschussmitglied (Vorsitzender) | 21.01.2015 - 26.10.2016 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Bezirksparlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |