Kommunalpolitiker - Jutta Feige
Anschrift
|
Bezirksparlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg von Berlin | stellv. Vorsteherin | 17.11.2016 - 15.03.2023 | ||
Fraktion | ||||
Fraktion SPD | Fraktionsmitglied | seit 29.11.2001 | ||
Ausschüsse | ||||
Ältestenrat | Ältestenratsmitglied | 17.11.2016 - 16.03.2023 | ||
Eingaben/Beschwerden und Geschäftsordnung | Ausschussmitglied | 21.02.2018 - 09.11.2021 | ||
Öffentliche Ordnung, Verkehr und Bürgerdienste | Ausschussmitglied | 08.12.2016 - 03.11.2021 | ||
Ökologische Stadtentwicklung und Mieterschutz | Ausschussmitglied | 01.12.2016 - 03.11.2021 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Bezirksparlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |