Kommunalpolitiker - Manfred Becker
Anschrift
|
Bezirksparlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg von Berlin | Bezirksverordnete/r | 29.11.2001 - 03.11.2021 | ||
Fraktion | ||||
Fraktion SPD | Fraktionsmitglied | 27.10.2011 - 03.11.2021 | ||
Ausschüsse | ||||
Haushalt, Personal, GO | Ausschussmitglied | 01.12.2016 - 15.02.2018 | ||
Kultur und Bürgerbeteiligung | Ausschussmitglied | 06.12.2016 - 03.11.2021 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Bezirksparlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |