Kommunalpolitiker - Christian Petermann
Anschrift
|
Bezirksparlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg von Berlin | Bezirksverordnete/r | 29.11.2001 - 26.10.2016 | ||
Fraktion | ||||
Fraktion DIE LINKE. | Fraktionsmitglied | 25.03.2014 - 26.10.2016 | ||
Ausschüsse | ||||
Hauptausschuss | Ausschussmitglied | 22.11.2011 - 26.10.2016 | ||
Ökologische Stadtentwicklung | Ausschussmitglied | 01.01.2012 - 26.10.2016 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Bezirksparlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |