Kommunalpolitiker - Christian Kind
Anschrift
|
Bezirksparlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg von Berlin | stellv. Vorsteher | 29.11.2001 - 26.10.2011 | ||
Fraktion | ||||
Fraktion SPD | Fraktionsmitglied | 29.11.2001 - 17.10.2020 | ||
Ausschüsse | ||||
Haushalt/Personal/Verwaltungsmodernisierung | Ausschussmitglied | 14.11.2006 - 26.10.2011 | ||
Stadtentwicklung/Bauen und Verkehr | Ausschussmitglied | 14.11.2006 - 26.10.2011 | ||
Ältestenrat | Ältestenratsmitglied | 26.10.2006 - 26.10.2011 | ||
Vorstand | Vorstandsmitglied | 26.10.2006 - 26.10.2011 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Bezirksparlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |