Kommunalpolitiker - Christian Kind
Anschrift
|
Bezirksparlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg von Berlin | Bezirksverordnete/r | 27.10.2011 - 17.10.2020 | ||
Fraktion | ||||
Fraktion SPD | Fraktionsmitglied | 29.11.2001 - 17.10.2020 | ||
Ausschüsse | ||||
Öffentliche Ordnung und Verkehr | Ausschussmitglied | 23.11.2011 - 26.10.2016 | ||
Wirtschaft und Arbeit | Ausschussmitglied | 23.11.2011 - 26.10.2016 | ||
Vorstand | Vorstandsmitglied | 27.10.2011 - 26.10.2016 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Bezirksparlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |