Kommunalpolitiker - Pascal Ribble
Anschrift
|
Bezirksparlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg von Berlin | Bezirksverordnete/r | 27.10.2016 - 31.08.2021 | ||
Fraktion | ||||
Fraktion CDU | Fraktionsmitglied | 27.10.2016 - 31.08.2021 | ||
Ausschüsse | ||||
Rechnungsprüfung | Ausschussmitglied | 06.12.2016 - 31.08.2021 | ||
Schule und Sport | Ausschussmitglied | 07.12.2016 - 31.08.2021 | ||
Vorstand | Vorstandsmitglied | 27.10.2016 - 31.08.2021 | ||
Gleichstellung und Inklusion | Ausschussmitglied | 07.12.2016 - 18.01.2018 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Bezirksparlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |