Kommunalpolitiker - Michael Grunst
Anschrift
|
Bezirksparlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg von Berlin | Bezirksverordnete/r | 29.11.2001 - 28.02.2015 | ||
Fraktion | ||||
Fraktion DIE LINKE. | Fraktionsvorsitzender | 01.04.2014 - 28.02.2015 | ||
Ausschüsse | ||||
Hauptausschuss | Ausschussmitglied | 22.11.2011 - 28.02.2015 | ||
Ältestenrat | Ältestenratsmitglied | 01.04.2014 - 28.02.2015 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Bezirksparlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |