Kommunalpolitiker - Michael Grunst
Anschrift
|
Bezirksparlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg von Berlin | Bezirksverordnete/r | 29.11.2001 - 28.02.2015 | ||
Fraktion | ||||
Fraktion DIE LINKE. | Fraktionsmitglied | 12.08.2007 - 31.03.2014 | ||
Ausschüsse | ||||
Haushalt/Personal/Verwaltungsmodernisierung | Ausschussmitglied | 05.12.2006 - 26.10.2011 | ||
Umwelt/Gesundheit | Ausschussmitglied (Vorsitzender) | 15.11.2006 - 26.10.2011 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Bezirksparlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |