Kommunalpolitiker - Thomas Drobisch
Anschrift
|
Bezirksparlament | ||||
---|---|---|---|---|
Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg von Berlin | Bezirksverordnete/r | 27.10.2011 - 03.11.2021 | ||
Fraktion | ||||
Fraktion CDU | Fraktionsmitglied | 27.10.2011 - 03.11.2021 | ||
Ausschüsse | ||||
Gesundheit | Ausschussmitglied | 23.11.2011 - 26.10.2016 | ||
Öffentliche Ordnung und Verkehr | Ausschussmitglied | 01.01.2015 - 26.10.2016 | ||
Ökologische Stadtentwicklung | Ausschussmitglied | 01.01.2015 - 26.10.2016 |
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Bezirksparlament | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |